KRS 0000238904
NIP9671221738
REGON34005901000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "FENIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "FENIX"
Data rejestracji 02 sie 2005 (19 lat temu) 02 sie 2005
Data usunięcia 20 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres IŁŻECKA, 26, WARSZAWA, 02-135, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 850000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (41)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0143Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH #0145Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ #0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4624Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2005-08-02
2007-03-01
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
53159905200000
JERZY WALDEMAR WARNICKI
Wspólnik
2007-03-01
2008-04-28
588 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 294.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA BARBARA DRZEWIECKA
Wspólnik
2007-03-01
2009-07-01
1.200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 600.000,00
Wspólnik
2009-07-01
2010-08-06
1.200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 600.000 ZŁ
34031643500000
HENRYK ŚLIŻ
Wspólnik
2010-08-06
2010-08-17
960 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 480.000 ZŁ
RYSZARD BRZESKI
Wspólnik
2010-08-06
2010-10-28
240 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 120.000 ZŁ
WOJCIECH BURCZYK
Wspólnik
2010-08-17
2013-09-25
1340 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 670.000 ZŁ
PIOTR MIKOŁAJEWSKI
Wspólnik
2010-10-28
2011-02-10
360 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 180.000 ZŁ
LIDIA PIOTROWSKA
Wspólnik
2011-02-10
2013-09-25
360 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 180.000 ZŁ
WIESŁAW STEPNOWSKI
Wspólnik
2013-09-25
2018-04-20
1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850000,00 ZŁ (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘY)
KINGA AGNIESZKA MALINOWSKA
Prokurent
2014-07-31
2016-04-13
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
HENRYK ŚLIŻ
PREZES ZARZĄDU
2010-08-06
2010-08-17
WOJCIECH BURCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-08-17
2013-09-25
MARZENNA BARBARA BLISZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-09-25
2014-07-31
SŁAWOMIR WOJCIECH KRZEWNIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-07-31
2018-04-20
JERZY WALDEMAR WARNICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-01
2008-04-28
BARBARA MARIOLA KRUPA
PREZES ZARZĄDU
2008-04-28
2010-08-06
WOJCIECH BOGUSŁAW BURCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-02
2007-03-01
2005-08-02
2007-03-01
"TOPAZ-GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-01
2008-04-28
PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-FIŃSKIE "TOPAZ GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-28
2009-07-01
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI "TOPAZ GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-01
2011-02-24
KRAJOWE ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "TOPAZ GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-02-24
2012-09-07
FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH "ROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-02
2008-04-28
GRUNWALDZKA, 229, BYDGOSZCZ, 85-451, BYDGOSZCZ, POLSKA
2008-04-28
2013-09-25
NAKIELSKA, 359, BYDGOSZCZ, 85-391, BYDGOSZCZ, POLSKA
2013-09-25
2014-07-31
STRZELECKA, 8, WARSZAWA, 03-433, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie