KRS 0000245362
NIP9552149087
REGON32012795100000
NazwaROAD RUNNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROAD RUNNER
Data rejestracji 24 lis 2005 (19 lat temu) 24 lis 2005
Data usunięcia 15 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BULWAR BENIOWSKIEGO, 5, SZCZECIN, 70-642, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAANDRZEJ ADAM BALICKI
Wspólnik
2005-11-24
2009-09-15
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOLANTA ANNA BALICKA
Wspólnik
2005-11-24
2009-09-15
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
GRZEGORZ LESZEK WOJCIECHOWICZ
Wspólnik
2009-09-15
2021-06-15
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
GRAŻYNA DOMAGALSKA
Wspólnik
2009-09-15
2021-06-15
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ANDRZEJ ADAM BALICKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-24
2009-09-15
JOLANTA ANNA BALICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-24
2009-09-15
GRZEGORZ LESZEK WOJCIECHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-09-15
2010-12-29
GRAŻYNA DOMAGALSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-15
2010-06-15
OLEG LITWIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-15
2010-12-29
DARIUSZ TOMASZ GRABARSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-29
2015-08-04
GRAŻYNA DOMAGALSKA
VICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-29
2015-07-21
GRZEGORZ LESZEK WOJCIECHOWICZ
PREZES
2015-08-04
2021-05-17
2005-11-24
2009-09-15
BEST.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-11-24
2009-09-15
GRYCZANA, 14, SZCZECIN, 70-787, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie