KRS 0000087794
NIP8511005793
REGON81065728500000
NazwaCST COMET SHIPPING AND TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCST COMET SHIPPING AND TRADING
Data rejestracji 05 lut 2002 (23 lata temu) 05 lut 2002
Data usunięcia 17 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BULWAR BENIOWSKIEGO, 5, SZCZECIN, 70-642, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCHJAROSŁAW WINCENTY PASŁAWSKI
Prokurent
2002-02-05
2004-05-25
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MAŁGORZATA BUDA
Prokurent
2002-02-05
2016-03-01
ŁACZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
CST COMET SHIPPING & TRADING GMBH
Wspólnik
2002-02-05
2008-11-04
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 PLN
TRANSINTRA GMBH
Wspólnik
2002-02-05
2008-11-04
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 PLN
"PETER FUCHS VERWALTUNGS" GMBH
Wspólnik
2008-11-04
2017-05-17
80 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
STEEN GUNDERTOFTE
Likwidator
2016-03-01
2017-05-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REALIZACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
PETER FUCHS
DYREKTOR
2002-02-05
2008-11-04
STEEN GUNDERTOFTE
DYREKTOR
2002-02-05
2016-03-01
THOMAS SCHMITZ
DYREKTOR
2008-11-04
2016-03-01
2002-02-05
2016-03-01
CST COMET SHIPPING AND TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie