KRS 0000241392
NIP8882883559
REGON34007520400000
NazwaAKTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAKTUM
Data rejestracji 14 wrz 2005 (19 lat temu) 14 wrz 2005
Data usunięcia 15 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PORUCZNIKA KRZYCHA, 5, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWAGNIESZKA KATARZYNA HANSON
Wspólnik
2005-09-14
2011-10-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
PATRICK OLIVER MCGEARY
Wspólnik
2005-09-14
2011-10-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
BARTŁOMIEJ HENRYK RADKA
Wspólnik
2011-10-20
2020-01-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
PIOTR PAWEŁ NOWAK
Wspólnik
2011-10-20
2020-01-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
MARIANNA KURZAWA
Prokurent
2005-09-14
2011-10-20
SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA
BARTŁOMIEJ HENRYK RADKA
Prokurent
2011-10-20
2020-01-15
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR PAWEŁ NOWAK
Prokurent
2011-10-20
2020-01-15
PROKURA ŁĄCZNA
MAŁGORZATA ANNA ZŁOTOPOLSKA NOWAK
Likwidator
2010-12-08
2011-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
AGNIESZKA KATARZYNA HANSON
PREZES ZARZĄDU
2005-09-14
2010-12-08
HENRYK EUGENIUSZ SZCZEŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2011-10-20
2015-11-12
KAROL RADKA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-12
2020-01-15
2005-09-14
2006-10-12
P&A MOBILNE PRZESIEWARKI I KRUSZARKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-12
2010-12-08
P & A MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-08
2011-10-20
P & A MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2005-09-14
2011-10-20
WŁOCŁAWSKA, 26, SZPETAL GÓRNY, 87-811, FABIANKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie