KRS 0000129995
REGON00574426000000
Nazwa"MECENASI" KANCELARIA DORADCÓW PRAWNYCH, PODATKOWYCH I EKONOMICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"MECENASI" KANCELARIA DORADCÓW PRAWNYCH, PODATKOWYCH I EKONOMICZNYCH
Data rejestracji 09 wrz 2002 (22 lata temu) 09 wrz 2002
Data usunięcia 09 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEŁMIŃSKA, 16, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWELILA HELENA ZDUŃSKA
Likwidator
2012-07-31
2013-08-09
JANUSZ MIROSŁAW IWANICKI
Likwidator
2012-07-31
2013-08-09
JERZY DĄBEK
Likwidator
2012-07-31
2013-08-09
ANDRZEJ MARIAN CIŻMOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2013-08-09
JANUSZ MAREK MIKOŁAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2013-08-09
MAŁGORZATA ANNA ZŁOTOPOLSKA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2013-08-09
MICHAŁ WŁODZIMIERZ ŁUKASIK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2013-08-09
JANUSZ MIROSŁAW IWANICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2004-09-20
EWA BARBARA FALKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2013-08-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
LILA HELENA ZDUŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-09
2012-07-31
JOANNA MAŁGORZATA RZEPIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-09
2004-09-20
JERZY DĄBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-09
2012-07-31
JANUSZ MIROSŁAW IWANICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-20
2012-07-31
2002-09-09
2012-07-31
MECENASI - KANCELARIA DORADCÓW PRAWNYCH, PODATKOWYCH I EKONOMICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie