KRS 0000240850
NIP9521975068
REGON14019664100000
NazwaM & L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaM & L
Data rejestracji 07 wrz 2005 (19 lat temu) 07 wrz 2005
Data usunięcia 19 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANEDUC HOANH TRAN
Wspólnik
2005-09-07
2006-02-06
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH RAZEM 50.000 ZŁ
QUANG HUY NGUYEN
Wspólnik
2006-02-06
2017-10-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
1997-03-03
TIEN HUNG NGUYEN
Wspólnik
2017-10-06
2023-10-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DUC HOANH TRAN
PREZES ZARZĄDU
2005-09-07
2006-02-06
QUANG HUY NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2006-02-06
2017-10-06
1997-03-03
TIEN HUNG NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2017-10-06
2023-10-19
2005-09-07
2007-06-28
UROCZA, 46, WARSZAWA, 05-075, WARSZAWA, POLSKA
2007-06-28
2021-10-19
TARGOWA, 18, WARSZAWA, 03-731, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie