KRS 0000240318
NIP6381366579
REGON27347986700000
Nazwa"DEKOMTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDEKOMTE POLSKA
Data rejestracji 31 sie 2005 (19 lat temu) 31 sie 2005
Data usunięcia 07 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZDROJOWA, 2, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1003400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6381366579
data rejestracji 30 kwi 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 sty 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEKRYSTIAN ADAM DUC
Wspólnik
2005-08-31
2008-11-18
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
DEKOMTE DE TEMPLE-KOMPENSATORTECHNIK GMBH
Wspólnik
2005-08-31
2022-09-07
20068 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.003.400,00 ZŁ
KRYSTIAN ADAM DUC
Prokurent
2005-08-31
2022-09-07
SAMOISTNA
KRYSTIAN ADAM DUC
Likwidator
2015-04-27
2015-06-13
ULRICH STOHRER
Likwidator
2015-06-13
2022-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃI PODPISYWANA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
ULRICH STOHRER
PREZES ZARZĄDU
2005-08-31
2015-04-27
2005-08-31
2015-04-27
"DEKOMTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-27
2022-08-29
"DEKOMTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie