KRS 0000133139
NIP6381609668
REGON07280617000000
NazwaCARBOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCARBOSTAL
Data rejestracji 05 paź 2002 (22 lata temu) 05 paź 2002
Data usunięcia 29 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZDROJOWA, 2, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNEHENRYK PIOTR KUKLA
Wspólnik
2002-10-05
2004-04-01
25 UDZIAŁÓW PO 1000,-ZŁ ZA UDZIAŁ. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 25.000,- ZŁ
TOMASZ POLAK
Wspólnik
2002-10-05
2022-04-29
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000,-ZŁ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA B) W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JAK TEŻ SAMODZIELNIE PROKURENT LUB PEŁNOMNOCNIK DZIAŁAJACY W GRANICACH UMOCOWANIA. 2> W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT, LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJY W GRANICACH UMOCOWANIA.
HENRYK PIOTR KUKLA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-05
2004-04-01
TOMASZ POLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-05
2004-04-01
TOMASZ POLAK
PREZES ZARZĄDU
2004-04-01
2022-04-08
2002-10-05
2004-04-01
ZAKŁAD INŻYNIERII ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie