KRS 0000239104
REGON18005741100000
Nazwa"MICHAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMICHAŁ
Data rejestracji 03 sie 2005 (19 lat temu) 03 sie 2005
Data usunięcia 30 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, PRZEMYŚL, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOLYUDMYLA SAGALYUK
Wspólnik
2005-08-03
2017-11-30
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
MYKHAYLO RAVLYUK
Wspólnik
2005-08-03
2017-11-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
VASYL DRUTCHAK
Wspólnik
2005-08-03
2017-11-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
IVAN SHANDRO
Wspólnik
2005-08-03
2017-11-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LYUDMYLA SAGALYUK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-03
2017-11-30
MYKHAYLO RAVLYUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-03
2017-11-30
IVAN SHANDRO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-03
2017-11-30
VASYL DRUTCHAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-03
2017-11-30
2005-08-03
2014-03-25
KOPERNIKA, 6, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie