KRS 0000190064
REGON65154007000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ANNA
Data rejestracji 27 sty 2004 (21 lat temu) 27 sty 2004
Data usunięcia 11 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ., ., PRZEMYŚL, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 54000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄORYSYA MOSKALYUK
Wspólnik
2004-01-27
2004-12-20
4 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ 2.000,00 ZŁ
LYUDMILA SAGALYUK
Wspólnik
2004-01-27
2004-12-20
4 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ 2.000,00 ZŁ
MARIYA SMANDRA
Wspólnik
2004-01-27
2004-12-20
4 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ 2.000,00 ZŁ
HANNA BURKOVSKA
Wspólnik
2004-01-27
2004-12-20
4 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ 2.000,00 ZŁ
MARIYA KUZ
Wspólnik
2004-01-27
2004-12-20
4 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ 2.000,00 ZŁ
SVITLANA HERZUN
Wspólnik
2004-01-27
2004-12-20
4 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ 2.000,00 ZŁ
DOMKA PUTINTSA
Wspólnik
2004-01-27
2004-12-20
4 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ 2.000,00 ZŁ
VIKTOR FAFENDYK
Wspólnik
2004-01-27
2004-12-20
4 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ 2.000,00 ZŁ
EMILIYA TYMCHIY
Wspólnik
2004-01-27
2004-12-20
4 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ 2.000,00 ZŁ
YEVHENIYA SLAVIKOVSKA
Wspólnik
2004-01-27
2004-12-20
4 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ 2.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIA SPÓŁKI, ZARZĄDZA MAJĄTKIEM, REPREZENTUJE SPÓŁKĘ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB W RAZIE USTANOWIENIA PROKURENTÓW - CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
LYUBOV VERNYHORA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-17
2018-01-11
GANNA RAVLYUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-27
2005-05-17
MARIYA MYLYMUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-27
2005-05-17
IRENA ŁATKA
PREZES ZARZĄDU
2005-05-17
2012-02-14
OLHA STRUHAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-17
2018-01-11
ROBERT ŁATKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-27
2005-05-17
2004-01-27
2013-12-06
WOJCIECHA DRZYMAŁY, 13, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie