KRS 0000238819
NIP7792281371
REGON30005128700000
NazwaCONSULT-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCONSULT-POL
Data rejestracji 05 sie 2005 (19 lat temu) 05 sie 2005
Data usunięcia 29 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRKI, 7, POZNAŃ, 60-204, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792281371
data rejestracji 01 maj 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 gru 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASZCZEPAN FRANCISZEK GAWŁOWSKI
Wspólnik
2005-08-05
2005-12-07
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700,00 ZŁ
KONRAD WITOLD JUDKOWIAK
Wspólnik
2005-08-05
2005-12-07
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700,00 ZŁ
JAROSŁAW ŻMUREK
Wspólnik
2005-08-05
2005-12-07
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700,00 ZŁ
ANNA MONIKA JUNGMANN
Wspólnik
2005-12-07
2009-06-03
992 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.600,00 ZŁOTYCH
OLGERD BYTOM
Wspólnik
2009-06-03
2018-06-15
1002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.100,00 ZŁ
SABINA TERESA BYTOM
Wspólnik
2018-06-15
2020-12-29
1002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.100,00 ZŁ
SABINA TERESA BYTOM
Likwidator
2018-06-15
2020-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ELŻBIETA LEHNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-05
2005-12-07
KRZYSZTOF MAREK BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-05
2005-12-07
OLGERD BYTOM
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-03
2018-06-15
ANNA MONIKA JUNGMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-07
2009-06-03
2005-08-05
2018-06-15
CONSULT-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie