KRS 0000238470
NIP7251911211
REGON10007026200000
NazwaSTOWARZYSZENIE PILOTÓW WYCIECZEK W ŁODZI
Krótka nazwaPILOTÓW WYCIECZEK W ŁODZI
Data rejestracji 25 lip 2005 (19 lat temu) 25 lip 2005
Data usunięcia 12 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres WIGURY, 12A, ŁÓDŹ, 90-301, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRZYSZTOF CIESIELSKI
Likwidator
2021-03-09
2021-10-12
JANUSZ NOWAK
Likwidator
2021-03-09
2021-10-12
JADWIGA ZOFIA DERSKA
Likwidator
2021-03-09
2021-10-12
JADWIGA URBAŃCZYK
Likwidator
2021-03-09
2021-10-12
CZESŁAW SIKORA
Likwidator
2021-03-09
2021-10-12
ANDRZEJ CHAŁUPKA
Likwidator
2021-03-09
2021-10-12
JOANNA ŁABEŃSKA
Likwidator
2021-03-09
2021-10-12
STEFAN GNAPP
Członek Organu Nadzoru
2005-07-25
2011-03-10
ANDRZEJ CZAPLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-25
2008-07-02
JADWIGA URBAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-02
2011-03-10
WŁADYSŁAW DOMARADZKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-02
2017-05-04
MAREK STRADEL
Członek Organu Nadzoru
2011-03-10
2014-04-15
MARIUSZ WIELEBSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-10
2021-10-12
BOGDANA ZALASIK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-15
2017-05-04
GABRIELA NOWACKA
Członek Organu Nadzoru
2017-05-04
2021-10-12
JOLANTA BUJALSKA KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-04
2021-10-12
ELŻBIETA BARBARA OPAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-25
2008-07-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacji-PREZES LUB JEDEN Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU ORAZ SKARBNIK W ZAKRESIE OŚWIADCZEŃ WOLI,PISMA I DOKUMENTY W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA,DOKUMENTY BANKOWE I FINANSOWE; -PREZES LUB JEDEN Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU INNE PISMA I DOKUMENTY.
JADWIGA DERSKA
PREZES
2005-07-25
2021-03-09
ANDRZEJ JÓZEF CHAŁUPKA
WICEPREZES
2005-07-25
2021-03-09
ALEKSANDRA JOLANTA TOMCZAK
WICEPREZES
2005-07-25
2011-03-10
MARIUSZ WIELEBSKI
SEKRETARZ
2005-07-25
2008-07-02
CZESŁAW SIKORA
SKARBNIK
2005-07-25
2021-03-09
BOGDANA KAZIMIERA ZALASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-25
2011-03-10
KRZYSZTOF CIESIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-25
2011-03-10
KRZYSZTOF CIESIELSKI
SEKRETARZ
2011-03-10
2021-03-09
JANUSZ NOWAK
CZŁONEK
2011-03-10
2021-03-09
JADWIGA STANISŁAWA URBAŃCZYK
WICEPREZES
2011-03-10
2021-03-09
2005-07-25
2021-03-09
STOWARZYSZENIE PILOTÓW WYCIECZEK W ŁODZI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie