KRS 0000237580
NIP7311926803
REGON10010063200000
NazwaSTOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
Krótka nazwaABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
Data rejestracji 14 lip 2005 (19 lat temu) 14 lip 2005
Data usunięcia 23 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PUŁASKIEGO, 29, PABIANICE, 95- 200, PABIANICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABOŻENNA KAZIMIERA GOLCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-14
2017-10-23
MARLENA LIDIA BERNER TRĄBSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-14
2017-10-23
MARIA GRAŻYNA SZRAM
Członek Organu Nadzoru
2005-07-14
2017-10-23
BOŻENNA KAZIMIERA GOLCZYK
Likwidator
2017-07-06
2017-10-23
ANDRZEJ JÓZEF CHAŁUPKA
Likwidator
2017-07-06
2017-10-23
MAŁGORZATA MARIA MICHALAK
Likwidator
2017-07-06
2017-10-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES STOWARZYSZENIA REPREZENTUJE JE NA ZEWNĄTRZ I W SĄDZIE, CZUWA NAD CAŁOKSZTAŁTEM JEGO PRACY I DZIAŁAŃ ORAZ ORGANIZUJE I KONTROLUJE TE PRACE. DO PODPISYWANIA KORESPONDENCJI I UMÓW, INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONE SĄ W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI PISMA, ALTERNATYWNIE: A) PREZES (WICEPREZES) ZARZĄDU I SKARBNIK-OŚWIADCZENIE WOLI, PISMA I DOKUMENTY W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, DOKUMENTY BANKOWE I FINANSOWE, B) PREZES I WICEPREZES-INNE PISMA I DOKUMENTY, C) PREZES LUB WICEPREZES I JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU-INNE PISMA I DOKUMENTY, D) PREZES LUB WICEPREZES I SEKRETARZ-INNE PISMA I DOKUMENTY.
ANDRZEJ JÓZEF CHAŁUPKA
PREZES ZARZĄDU
2005-07-14
2017-07-06
ELŻBIETA URSZULA SZPAKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-14
2017-07-06
ELŻBIETA JANINA DYBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-14
2017-07-06
MARIA MAGDALENA HANKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-14
2017-07-06
KAZIMIERZ BRZEZIŃSKI
SEKRETARZ ZARZĄDU
2005-07-14
2017-07-06
MAŁGORZATA MARIA MICHALAK
SKARBNIK ZARZĄDU
2005-07-14
2017-07-06
ANNA ZOFIA STRIŻKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-14
2017-07-06
2005-07-14
2017-07-06
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie