KRS 0000238140
NIP1132564266
REGON14016771100000
NazwaGREŃ COMMUNICATION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREŃ COMMUNICATION CONSULTING
Data rejestracji 19 lip 2005 (19 lat temu) 19 lip 2005
Data usunięcia 13 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. OŚWIECENIA, 41, KRAKÓW, 31-636, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2005-07-19
2016-09-13
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
27615118500000
LESZEK GREŃ
Prokurent
2008-05-16
2014-04-17
PROKURA JEDNOOSOBOWA
MARIUSZ WITOLD SŁAPA
Prokurent
2008-10-30
2014-04-17
PROKURA JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
LESZEK GREŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-19
2008-05-16
RENATA MAŁGORZATA GREŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-17
2016-09-13
TOMASZ JERZY HOFFMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-28
2008-10-30
MARIUSZ WITOLD SŁAPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-16
2008-10-30
TOMASZ JERZY HOFFMANN
PREZES ZARZĄDU
2008-10-30
2010-03-05
LESZEK GREŃ
PREZES ZARZĄDU
2010-03-05
2016-09-13
2005-07-19
2006-11-13
WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 844, WARSZAWA, 03-942, WARSZAWA, POLSKA
2006-11-13
2010-07-14
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 80, WARSZAWA, 02-626, WARSZAWA, POLSKA
2010-07-14
2012-11-14
MAKUSZYŃSKIEGO, 22A, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie