KRS 0000237663
NIP1070002677
REGON14019436900000
NazwaSECO GROUP NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / SOCIETE ANONYME / AKTIENGESELLSCHAFT (SPÓŁKA AKCYJNA) "ODDZIAŁ W POLSCE" W SKRÓCIE SECO "ODDZIAŁ W POLSCE"
Krótka nazwaSECO GROUP NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / SOCIETE ANONYME / AKTIENGESELLSCHAFT (SPÓŁKA AKCYJNA) "ODDZIAŁ W POLSCE" W SKRÓCIE SECO "ODDZIAŁ W POLSCE"
Nazwa obcaSECO GROUP NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / SOCIETE ANONYME / AKTIENGESELLSCHAFT
Data rejestracji 19 lip 2005 (19 lat temu) 19 lip 2005
Data usunięcia 27 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres NOWOGRODZKA, 10, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego RUE D'ARLON, 53, BRUKSELA, 1040, BRUKSELA, BELGIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1070002677
data rejestracji 19 wrz 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYADAM OŁDZIEJEWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-07-19
2014-05-19
MARCIN JAN ŚWIERCZYŃSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2014-05-19
2015-05-21
JAROSŁAW TADEUSZ PUTRESZA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-05-21
2019-06-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD POSIADA PEŁEN ZAKRES PRAW KONIECZNYCH DO ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI. ZARZĄD MOŻE POWIERZYĆ KIEROWANIE SPÓŁKĄ DYREKTOROWI GENERALNEMU.
YVES MARIE PIANET
DYREKTOR GENERALNY
2005-07-19
2018-10-08
DANIEL GEORGES J BEURMS
DYREKTOR - EUROPA CENTRALNA
2014-05-19
2018-04-24
FRANK GOES
PREZES ZARZĄDU
2018-04-24
2019-06-27
ELS GYBELS
DYREKTOR
2018-04-24
2019-06-27
STEPHANE BURTON
DYREKTOR
2018-04-24
2019-06-27
BERNARD EMMANUEL HEIDERSCHEIDT
MANAGER - EUROPA CENTRALNA
2016-01-05
2018-04-24
1974-10-05
ERIK VAN CELST
DYREKTOR
2018-04-24
2019-06-27
1957-01-27
2005-07-19
2019-01-10
BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION (SPÓŁDZIELCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) "ODDZIAŁ W POLSCE" W SKRÓCIE SECO "ODDZIAŁ W POLSCE"
2005-07-19
2017-12-12
BOREAU DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION
2017-12-12
2018-04-24
BOREAU DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MET EEN SOCIAAL OOGMERK / SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE A FINALITE SOCIALE / PRIVATGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG MIT SOZIALER ZIELSETZUNG
2005-07-19
2007-11-26
NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie