KRS 0000237201
REGON12008300700000
NazwaARLAB GRUPA BADAWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARLAB GRUPA BADAWCZA
Data rejestracji 30 cze 2005 (19 lat temu) 30 cze 2005
Data usunięcia 04 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAKOPIAŃSKA, 73, KRAKÓW, 30-418, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #726 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320E PRACE BADAWCZO - ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWO - TECHNICZNEJJ NIE SKLASYFIKOWANANA CZYSZCZĄCYCHYFIKOWANAACYJNYCH - LOKALNYCHESYŁOWYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMAREK BOLESŁAW NOWAK
Wspólnik
2005-06-30
2008-08-04
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 000,00 ZŁ
STANISŁAW TRUŚ
Wspólnik
2005-06-30
2008-08-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
KRZYSZTOF JAN KURZYDŁOWSKI
Wspólnik
2005-06-30
2006-01-03
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 000,00 ZŁ
JERZY CZESŁAW SCHMIDT
Wspólnik
2005-06-30
2008-08-04
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 000,00 ZŁ
IRENEUSZ JACEK BARAN
Wspólnik
2005-06-30
2008-08-04
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 000,00 ZŁ
ANDRZEJ ZAGÓRSKI
Wspólnik
2006-01-03
2008-08-04
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000 ZŁ
JERZY CZESŁAW SCHMIDT
Likwidator
2007-09-10
2008-08-04
IRENEUSZ JACEK BARAN
Likwidator
2007-09-10
2008-08-04
MAREK BOLESŁAW NOWAK
Likwidator
2007-09-10
2008-08-04
ANDRZEJ WOJCIECH ZAGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-30
2008-08-04
STANISŁAW TRUŚ
Członek Organu Nadzoru
2005-06-30
2008-08-04
ZYGMUNT ANOTNI WÓJCICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-03
2008-08-04
KRZYSZTOF JAN KURZYDŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-30
2006-01-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, ZAŚ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
JERZY CZESŁAW SCHMIDT
PREZES ZARZĄDU
2005-06-30
2007-09-10
IRENEUSZ JACEK BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-30
2007-09-10
MAREK BOLESŁAW NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-30
2007-09-10
2005-06-30
2006-01-03
MELAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-03
2007-09-10
ARLAB GRUPA BADAWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie