KRS 0000237097
NIP6792864209
REGON12007026900000
NazwaMP-MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMP-MOSTY
Data rejestracji 29 cze 2005 (19 lat temu) 29 cze 2005
Data usunięcia 02 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DEKERTA, 18, KRAKÓW, 30-703, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 405000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6792864209
data rejestracji 10 paź 2005
status Czynny
05191010483607702511210001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
32124045881111001103977990
PEKAO Oddział w Krakowie Os.Centrum B1
Os. Centrum B1 31-926 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPAWEŁ JÓZEF SAMEK
Beneficjent
PAWEŁ JÓZEF SAMEK
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ KAZIMIERZ POTĘPA
Beneficjent
ROBERT WIESŁAW SŁOTA
Beneficjent
BARTŁOMIEJ ARTUR BALA
Wspólnik
2005-06-29
2018-02-14
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.500,00 ZŁ
TADEUSZ POTĘPA
Wspólnik
2005-06-29
2010-08-16
30 UDZIAŁÓW,ŁĄCZNA WARTOŚC 45000 ZŁ.
ROBERT WIESŁAW SŁOTA
Wspólnik
2005-06-29
2019-12-02
30 UDZIAŁÓW,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 45000 ZŁ.
PAWEŁ JÓZEF SAMEK
Wspólnik
2005-06-29
2019-12-02
30 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 45000 ZŁ
MARIUSZ KAZIMIERZ POTĘPA
Wspólnik
2010-08-16
2019-12-02
30 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 45000 ZŁ
MAGDALENA HELENA SŁOTA
Wspólnik
2017-07-13
2018-02-14
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.500,00 ZŁ
Wspólnik
2018-02-14
2019-12-02
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 255000 ZŁ
36440883900000
ROBERT WIESŁAW SŁOTA
Prokurent
2005-06-29
2010-08-16
PROKURA ŁĄCZNA
BARTŁOMIEJ ARTUR BALA
Prokurent
2005-06-29
2015-05-26
PROKURA ŁĄCZNA
MARIUSZ KAZIMIERZ POTĘPA
Prokurent
2015-05-26
2016-09-09
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ JÓZEF SAMEK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI GRUPA MP MOSTY SP. Z O.O. POSIADAJĄCY 30,93% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI MOSTY KRAKÓW S.A. - 78,46% AKCJI
MARIUSZ KAZIMIERZ POTĘPA
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI GRUPA MP MOSTY SP. Z O.O. POSIADAJĄCY 30,93% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI MOSTY KRAKÓW S.A. - 78,46% AKCJI
ROBERT WIESŁAW SŁOTA
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI GRUPA MP MOSTY SP. Z O.O. POSIADAJĄCY 27,81% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI MOSTY KRAKÓW S.A. - 78,46% AKCJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO WYŁĄCZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, JEDNAKŻE DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W PRAWACH TAK MAJATKOWYCH, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓLKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ KAZIMIERZ POTĘPA
PREZES ZARZĄDU
2005-06-29
2015-05-26
PAWEŁ JÓZEF SAMEK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2010-08-16
2015-05-26
PAWEŁ JÓZEF SAMEK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-26
2019-12-02
ROBERT WIESŁAW SŁOTA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2010-08-16
2019-12-02
BARTŁOMIEJ ARTUR BALA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-26
2019-12-02
2005-06-29
2010-11-02
STOCZNIOWCÓW, 3, KRAKÓW, 30-709, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie