KRS 0000204019
REGON00041230000000
NazwaKRAKOWSKA ODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY POLDAM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRAKOWSKA ODZIEŻOWA PRACY POLDAM
Data rejestracji 20 kwi 2004 (20 lat temu) 20 kwi 2004
Data usunięcia 09 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DEKERTA, 18, KRAKÓW, 30-703, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1824 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #1821 PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #1823 PRODUKCJA BIELIZNYGENOWEFA REGINA ZAPASEK
Likwidator
2007-10-09
2008-09-09
BARBARA BOBEK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2008-09-09
BERNADETA ELŻBIETA GRUDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2008-09-09
MARIA CICHAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2008-09-09
ZOFIA LUDWIKA WIECHNIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2008-09-09
KRYSTYNA DANUTA DYMEK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2005-08-08
JANINA NĘDZA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2008-09-09
BARBARA SUCHOCKA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2008-09-09
BERNADETTA JELONEK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2008-09-09
KRYSTYNA MARIA GRZYB
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2005-08-08
JÓZEFA BABIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2008-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU WRAZ Z ZASTĘPCĄ LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ZASTĘPCA PREZESA Z CZŁONKAMI ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU
JANUSZ JÓZEF PASZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-20
2005-08-08
KRYSTYNA JULIA GŁOGOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2007-10-09
MIECZYSŁAWA JACHIMCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2005-08-08
MIECZYSŁAWA JACHIMCZAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-08-08
2007-10-09
WANDA WŁADYSŁAWA TYRKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-04-20
2005-08-08
WANDA WŁADYSŁAWA TYRKA
PREZES ZARZĄDU
2005-08-08
2007-10-09
ROZALIA RATAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2005-08-08
2004-04-20
2007-10-09
KRAKOWSKA ODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY POLDAM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie