KRS 0000236393
NIP5992892115
REGON21130659500000
NazwaCICRAUN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCICRAUN EUROPE
Data rejestracji 20 cze 2005 (19 lat temu) 20 cze 2005
Data usunięcia 19 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAARTUR WOJCIECH GÓRKA
Wspólnik
2005-06-20
2015-05-15
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁOTYCH.
Wspólnik
2015-05-15
2019-12-19
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁOTYCH
14668378000000
ALEXANDER SOKOLINSKY
Wspólnik
2015-05-15
2019-12-19
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.500 ZŁOTYCH
MARYNA KHAMVI
Wspólnik
2015-05-15
2019-12-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
JOANNA GÓRKA
Prokurent
2007-08-06
2015-05-15
PROKURA SAMOISTNA
ARTUR WOJCIECH GÓRKA
Prokurent
2015-05-15
2019-12-19
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ( W TYM WICEPREZESÓW ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
KIRILL KOSOLAPOV
PREZES ZARZĄDU
2015-05-15
2019-12-19
ARTUR WOJCIECH GÓRKA
PREZES
2005-06-20
2007-05-21
MAGDALENA URSZULA MAKOSIEJ
PREZES
2007-05-21
2007-09-06
2005-06-20
2015-05-15
"VERLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-20
2006-08-02
IKARA, 11, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2006-08-02
2007-05-21
WAŁ OKRĘŻNY, 19, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2007-05-21
2015-05-15
STANISŁAWA AUGUSTA, 75, WARSZAWA, 03-846, WARSZAWA, POLSKA
2015-05-15
2018-11-27
UL. FRANCUSKA, 49, WARSZAWA, 03-905, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie