KRS 0000235511
NIP1231052440
REGON14013055300000
Nazwa"ROBERTS EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROBERTS EUROPE
Data rejestracji 01 lip 2005 (19 lat temu) 01 lip 2005
Data usunięcia 08 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA PAWŁA II, 66, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #55 HOTELE I RESTAURACJE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAPHILIPPE ROBERT HIGELIN
Beneficjent
1964-03-13
PHILIPPE ROBERT HIGELIN
zgłaszający - likwidator
1964-03-13
Wspólnik
2005-07-01
2021-06-14
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ /CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/.
14013061300000
EWA GRAŻYNA SOCHACKA
Wspólnik
2005-07-01
2007-11-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 PLN
FLASH B.V.
Wspólnik
2008-04-04
2023-12-08
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
PHILIPPE ROBERT HIGELIN
Likwidator
2021-08-10
2023-12-08
PHILIPPE ROBERT HIGELIN
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA KONTROLUJĄCA OSOBY PRAWNE POSIADAJĄCE WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI W ORGANIE STANOWIACYM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI I ZŁOŻENIE PODPISU W IMIENIU SPÓŁKI DOKONUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ODDZIELNIE.
EWA GRAŻYNA SOCHACKA
PREZES ZARZĄDU
2005-07-01
2006-09-06
MARCIN GRZEGORZ SOCHACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-01
2006-09-06
FREDDY PETER SNIPPE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-01
2007-11-30
FREDDY PETER SNIPPE
PREZES ZARZĄDU
2007-11-30
2012-07-10
ROLF KARL, NORBERT RENIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-01
2011-02-17
PHILIPPE ROBERT HIGELIN
PREZES ZARZĄDU
2012-07-10
2021-08-10
2005-07-01
2007-11-30
ROBERTS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-30
2021-08-10
"ROBERTS EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie