KRS 0000112182
NIP5211017810
REGON01113297700000
NazwaCOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOREX
Data rejestracji 16 maj 2002 (22 lata temu) 16 maj 2002
Data usunięcia 10 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA PAWŁA II, 66, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1425000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5211017810
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWKRZYSZTOF OLAF KAMIŃSKI
Wspólnik
2002-05-16
2009-01-21
696 UDZIAŁÓW PO 1000 ZL KAŻDY - ŁĄCZNIE 696000 ZŁ
ADAM JERZY SZAWŁOWSKI
Wspólnik
2002-05-16
2009-01-21
696 UDZIAŁÓW PO 1000 ZL KAŻDY - ŁĄCZNIE 696000 ZŁ
Wspólnik
2009-01-21
2020-11-10
1.395 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.395.000,00 ZŁOTYCH
14160050600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
MAŁGORZATA WOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-29
2020-11-10
MICHAŁ ADAM JANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-09
2020-11-10
KRZYSZTOF OLAF KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-16
2003-08-20
KRZYSZTOF OLAF KAMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-20
2010-07-29
ADAM JERZY SZAWŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-16
2003-08-20
ADAM JERZY SZAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-20
2020-11-10
JACEK NARKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-20
2014-09-26
2002-05-16
2014-09-26
"COREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-16
2005-07-12
RYŻOWA, 31, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie