KRS 0000234963
NIP6972156891
REGON30003224900000
NazwaSD ENGINEERING (EUROPE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSD ENGINEERING (EUROPE)
Data rejestracji 24 maj 2005 (19 lat temu) 24 maj 2005
Data usunięcia 24 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUDOWLANYCH, 1, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2800000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3161Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZDÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #3320A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DO TELEFONI I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJISUMIDENSO ADMINISTRATION & FINANCE (EUROPE) B.V.
Wspólnik
2005-05-24
2008-08-29
2.744 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.372.000,00 ZŁ
SD ENGINEERING, CO., LTD
Wspólnik
2005-05-24
2015-09-24
2.856 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.428.000,00 ZŁ
SUMITOMO WIRING SYSTEMS LTD.
Wspólnik
2008-08-29
2015-09-24
2.744 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.372.000,00 ZŁ
MARIA KOCIUCKA
Prokurent
2005-05-24
2006-07-31
SAMOISTNA
AKIHISA TAKEUCHI
Likwidator
2014-09-16
2015-09-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
HITOSHI KOBAYASHI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-24
2007-12-05
HIROTOSHI ISHIKAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-27
2008-11-03
TOSHIYASU MIKADO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-27
2006-07-31
MASAYOSHI FUSE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-27
2005-09-16
MASAO KAWAMURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-27
2009-03-10
KO HIRATSUKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-16
2006-09-19
TOMOYUKI MIYAKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-31
2007-08-14
YOSHINOBU OTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-19
2007-08-14
AKIHISA TAKEUCHI
VICE PREZES
2012-11-19
2014-09-16
HIROSHI KIYOKAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-17
2012-11-19
1961-05-30
2005-05-24
2014-09-16
SD ENGINEERING (EUROPE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-24
2012-02-10
LEŚNA, 1, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie