KRS 0000234732
NIP6381572764
REGON07239201800000
NazwaLUDOWY KLUB SPORTOWY "NADWIŚLAN" GÓRA
Krótka nazwaLUDOWY KLUB SPORTOWY "NADWIŚLAN" GÓRA
Data rejestracji 27 maj 2005 (19 lat temu) 27 maj 2005
Data usunięcia 24 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres RYBACKA, 4, GÓRA, 43-227, MIEDŹNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6381572764
data rejestracji 01 sty 2001
status Zwolniony
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHALEKSY NYCZ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-27
2006-05-31
ERNEST SKARBOŃ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-27
2006-05-31
TEOFIL RĄBA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-27
2006-05-31
GRZEGORZ WENDRYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-31
2008-07-16
KAZIMIERZ LIGĘZA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-31
2008-07-16
ROMAN LENARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-31
2008-07-16
PIOTR FARUGA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-16
2010-05-13
KRZYSZTOF LUKASEK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-16
2013-05-28
EMANUEL SOJKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-16
2010-05-13
KRZYSZTOF DANIEL RĄBA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-13
2014-06-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU LKS "NADWIŚLAN" GÓRA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM OBLIGATORYJNIE PREZESA. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPRAW MAJĄTKOWYCH PODPISUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM OBLIGATORYJNIE PREZES
DARIUSZ KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-05-27
2006-05-31
RYSZARD FARUGA
SKARBNIK ZARZĄDU
2005-05-27
2006-05-31
RYSZARD FARUGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-31
2013-05-28
RYSZARD FARUGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-28
2020-08-06
PIOTR ŻAK
SEKRETARZ ZARZĄDU
2005-05-27
2006-05-31
PIOTR ŻAK
PREZES ZARZĄDU
2006-05-31
2008-07-16
BOGUSŁAW MICHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-27
2010-05-13
ADAM RĄBA
VICE-PREZES ZARZĄDU
2005-05-27
2013-05-28
STANISŁAW HADAŚ
VICE-PREZES ZARZĄDU
2005-05-27
2006-05-31
JAN KOCJAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-27
2006-05-31
2005-05-27
2024-05-24
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
2005-05-27
2024-05-24
LUDOWY KLUB SPORTOWY "NADWIŚLAN" GÓRA
2005-05-27
2024-05-24
RYBACKA, 4, GÓRA, 43-227, MIEDŹNA, POLSKA
2005-05-27
2024-05-24
452 - WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA.
2005-05-27
2024-05-24
926 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
2009-07-20
2024-05-24
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2009-07-20
2024-05-24
8130Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2009-07-20
2024-05-24
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2009-07-20
2024-05-24
9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
2009-07-20
2024-05-24
9604Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
2009-07-20
2024-05-24
4391Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie