KRS 0000234650
NIP8133846065
REGON18004557200000
NazwaSTOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY "NATURALMIX"
Krótka nazwaPROMOCJI KULTURY "NATURALMIX"
Data rejestracji 19 maj 2005 (19 lat temu) 19 maj 2005
Data usunięcia 25 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. CEGIELNIANA, 16B, RZESZÓW, 35-310, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCHBARTŁOMIEJ JERZY KOWARSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-01
2024-04-25
AGNIESZKA MARIA SŁODOWNIK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-01
2024-04-25
TATIANA IWONA SAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-01
2024-04-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH JEST UPOWAŻNIONY PREZES LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
KAMIL ROWIŃSKI
SEKRETARZ ZARZĄDU
2005-07-01
2024-04-25
RADOSŁAW WOJCIECH DUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-01
2024-04-25
WOJCIECH KAROL WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2005-07-01
2024-04-25
LUCJAN KRZYSZTOF SROKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-07-01
2024-04-25
2005-05-19
2020-11-05
PODWISŁOCZE, 26, RZESZÓW, 35-310, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie