KRS 0000233930
REGON12004806300000
Nazwa"TESORO DEL MAR" OSTROWSKI, WYWIAŁ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"TESORO DEL MAR" OSTROWSKI, WYWIAŁ
Data rejestracji 09 maj 2005 (19 lat temu) 09 maj 2005
Data usunięcia 29 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ŁOWIŃSKIEGO, 2, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #159 PRODUKCJA NAPOJÓW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNARAFAŁ BOGDAN STEFANIAK
Wspólnik
2005-05-09
2006-09-29
MARCIN STEFAN NAREWSKI
Wspólnik
2005-05-09
2007-08-21
RENATA LIDIA BIENIEK POCIELEJ
Wspólnik
2006-09-29
2007-08-21
DAWID OSTROWSKI
Wspólnik
2007-08-21
2011-11-29
MARCIN WYWIAŁ
Wspólnik
2007-08-21
2011-11-29
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, Z WYJĄTKIEM PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000 ZŁOTYCH, KIEDY TO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI.
RAFAŁ BOGDAN STEFANIAK
Członek Organu Reprezentacji
2005-05-09
2006-09-29
MARCIN STEFAN NAREWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2005-05-09
2007-08-21
RENATA LIDIA BIENIEK POCIELEJ
Członek Organu Reprezentacji
2006-09-29
2007-08-21
DAWID OSTROWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-08-21
2011-11-29
MARCIN WYWIAŁ
Członek Organu Reprezentacji
2007-08-21
2011-11-29
2005-05-09
2006-09-29
STENAR RAFAŁ STEFANIAK SPÓŁKA JAWNA
2006-09-29
2007-08-21
MKR RENATA BIENIEK SPÓŁKA JAWNA
2005-05-09
2009-01-29
JÓZEFA, 6, KRAKÓW, 31-056, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie