KRS 0000119335
NIP6772160304
REGON35720289100000
NazwaHC CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHC CONSULTING
Data rejestracji 21 cze 2002 (22 lata temu) 21 cze 2002
Data usunięcia 29 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RACŁAWICKA, 58, KRAKÓW, 30-017, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 95500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #672 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANNA MICHALCZYK
Wspólnik
2002-06-21
2002-11-20
10 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 ZŁOTYCH
CEZARY WILEMAJTYS
Wspólnik
2002-06-21
2002-11-20
41 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 100 ZŁOTYCH
HAXEL EVENTS & INCENTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-06-21
2009-09-29
955 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.500 ZŁ
350531350
RAFAŁ BOGDAN STEFANIAK
Prokurent
2004-12-28
2009-09-29
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
CEZARY WILEMAJTYS
PREZES ZARZĄDU
2002-06-21
2004-05-27
KRZYSZTOF POBOŻNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-21
2004-05-27
RAFAŁ STEFANIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-27
2004-12-28
MARCIN STEFAN NAREWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-28
2009-09-29
2002-06-21
2004-12-28
HAXEL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie