KRS 0000233795
NIP7251905914
REGON10007089400000
NazwaSTICKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTICKPOL
Data rejestracji 13 maj 2005 (19 lat temu) 13 maj 2005
Data usunięcia 08 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 5, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7251905914
data rejestracji 06 wrz 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWANGELIKA MAGDALENA ŚWITALSKA
Wspólnik
2005-05-13
2012-11-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 PLN
MARCIN WÓJCIK
Wspólnik
2005-05-13
2005-08-17
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆ 500 ZŁ.
MARCIN LEWICKI
Wspólnik
2005-08-17
2006-05-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 PLN
AGNIESZKA SZCZODRAK KAPUŚCIŃSKA
Wspólnik
2005-08-17
2012-11-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2005-08-17
2014-09-17
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
69174156300000
TOMASZ MAŁYSZEK
Wspólnik
2012-11-23
2014-09-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JUSTYNA BARBARA CZEKAŃSKA
Wspólnik
2014-09-17
2019-10-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
MONIKA ELŻBIETA CZEKAŃSKA
Wspólnik
2014-09-17
2019-10-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DOWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM, CO NIE UCHYBIA PRZEPISOM O PROKURZE SAMOISTNEJ.
MARCIN WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2005-05-13
2005-08-17
TOMASZ KAPUŚCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-17
2012-11-23
TOMASZ MAŁYSZEK
PREZES ZARZĄDU
2012-11-23
2014-09-17
MONIKA ELŻBIETA CZEKAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-09-17
2015-07-29
MARCIN PIOTR POWAŁKA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-29
2018-11-02
2005-05-13
2005-08-17
OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-17
2012-11-23
CAPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-13
2005-08-17
SŁOWACKIEGO, 24, RZESZÓW, 35-060, RZESZÓW, POLSKA
2005-08-17
2005-09-14
WÓLCZAŃSKA, 44, ŁÓDŹ, 90-608, ŁÓDŹ, POLSKA
2005-09-14
2006-05-18
WÓLCZAŃSKA, 44/50, ŁÓDŹ, 90-608, ŁÓDŹ, POLSKA
2006-05-18
2012-11-23
JARACZA, 40, ŁÓDŹ, 90-252, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie