KRS 0000031612
NIP8130267697
REGON69000790900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO-ZAOPATRZENIOWA MLECZPOL W RZESZOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY HANDLOWO-ZAOPATRZENIOWA MLECZPOL W RZESZOWIE
Data rejestracji 30 lip 2001 (23 lata temu) 30 lip 2001
Data usunięcia 18 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PRZEMYSŁOWA, 5, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMITERESA WŁADYSŁAWA MADEJ
Likwidator
2009-10-08
2011-04-18
JERZY MATERNA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2008-06-30
JERZY WOREK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2002-08-13
MARIA KUŁAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2002-08-13
MARIUSZ KULA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2002-08-13
LESZEK ANDRZEJ KWAŚNY
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2002-08-13
STANISŁAW KŁOS
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2002-08-13
WIESŁAW DZIKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2008-06-30
KRYSTYNA REGINA KYC
Członek Organu Nadzoru
2002-08-13
2011-04-18
MARIA GRAŻYNA WESÓŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-13
2011-04-18
CZESŁAW MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-12
2008-06-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/. OŚWIADCZENIE TO SKŁADA SIĘ ZAMIESZCZAJĄC PODPISY POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI. 2. OŚWIADCZENIE SKIEROWANE DO SPÓŁDZIELNI, A ZŁOŻONE W JEJ LOKALU ALBO PISEMNIE JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MAJĄ SKUTEK PRAWNY WZGLĘDEM SPÓŁDZIELNI.
ANTONI ADAM KOZIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2001-07-30
2002-08-13
TERESA WŁADYSŁAWA MADEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-30
2002-08-13
JAN KOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-30
2002-08-13
EWA GRAŻYNA SKORUPSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-13
2003-09-17
JADWIGA MAŁGORZATA STRĘCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-13
2003-09-17
STANISŁAW KŁOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-13
2009-10-08
ANNA DZIADOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-17
2009-10-08
TERESA MADEJ
PREZES ZARZĄDU
2003-09-17
2009-10-08
2001-07-30
2009-10-08
SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO-ZAOPATRZENIOWA MLECZPOL W RZESZOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie