KRS 0000233119
NIP8942830622
REGON02000106000000
Nazwa"MONEU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMONEU
Data rejestracji 28 kwi 2005 (19 lat temu) 28 kwi 2005
Data usunięcia 22 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, WROCŁAW, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4544A MALOWANIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHQUYNH GIANG VAN
Wspólnik
2005-04-28
2006-02-01
50(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HONG NGUYEN THI
Wspólnik
2005-04-28
2006-02-01
50(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DUNG TRUONG MINH
Wspólnik
2006-02-01
2006-06-30
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
HUYEN OLSZEWSKA THI THU
Wspólnik
2006-02-01
2006-06-30
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
UYANGA BURNEEBAATAR
Wspólnik
2006-06-30
2012-08-23
40 (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY)
NYAMBUU KHURELBAATAR
Wspólnik
2006-06-30
2012-08-23
60 (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY)
SAINBILEG NYAMBUU
Wspólnik
2012-08-23
2023-11-22
100 (STO) UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
QUYNH GIANG VAN
PREZES
2005-04-28
2006-02-01
HONG NGUYEN THI
WICEPREZES
2005-04-28
2006-02-01
DUNG TRUONG MINH
PREZES ZARZĄDU
2006-02-01
2006-06-30
UYANGA BURNEEBAATAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-30
2012-08-23
NYAMBUU KHURELBAATAR
PREZES ZARZĄDU
2006-06-30
2012-08-23
SAINBILEG NYAMBUU
PREZES ZARZĄDU
2012-08-23
2023-11-22
2005-04-28
2006-06-30
"TUAN-THAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-28
2006-02-01
STAROBIELAWSKA, 42, WROCŁAW, 54-061, WROCŁAW, POLSKA
2006-02-01
2006-06-30
GROCHOWA, 2, WROCŁAW, 53-242, WROCŁAW, POLSKA
2006-06-30
2006-08-09
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 85 B, WROCŁAW, 51-166, WROCŁAW, POLSKA
2012-08-23
2013-03-05
RYDYGIERA, 63, WROCŁAW, 50-248, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie