KRS 0000232879
REGON02005055400000
Nazwa"MEATPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEATPOL
Data rejestracji 20 kwi 2005 (19 lat temu) 20 kwi 2005
Data usunięcia 21 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLEWSKA, 15, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#020 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ #151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2932 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIATHOMAS ZUTT
Wspólnik
2005-04-20
2019-01-21
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
FRIEDRICH KLEMME
Wspólnik
2005-04-20
2019-01-21
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
FRIEDRICH KLEMME
Prokurent
2005-10-19
2019-01-21
SAMOISTNA
UWE NEUKAMPER GRABENER
Prokurent
2005-10-19
2007-02-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
ANNA WOŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-04-20
2006-02-03
MIROSŁAW SYLWESTER BALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-03
2006-09-28
STANISŁAW KRZYSZTOF TYCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-28
2019-01-21
2005-04-20
2005-10-19
"MEATPOOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-20
2005-10-19
WIĘZIENNA, 21 B, WROCŁAW, 50-118, WROCŁAW, POLSKA
2005-10-19
2006-09-28
40, KOZIA GÓRA, 99-307, STRZELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie