KRS 0000230335
NIP8951829759
REGON02003276300000
Nazwa"ECO-FARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECO-FARMA
Data rejestracji 14 mar 2005 (20 lat temu) 14 mar 2005
Data usunięcia 19 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 40, KOZIA GÓRA, 99-307, STRZELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#020 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ #151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2932 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAHEIKE GUNDELWEIN
Wspólnik
2005-03-14
2005-12-06
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
THOMAS ZUTT
Wspólnik
2005-12-06
2014-11-19
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
MAŁGORZATA DOROTA PARKA
Prokurent
2005-03-14
2007-11-19
SAMOISTNA
SYLWESTER MIROSŁAW SZYMAŃSKI
Likwidator
2010-08-11
2011-01-12
KAZIMIERZ KOWALCZYK
Likwidator
2011-01-12
2014-11-19
SYLWESTER MIROSŁAW SZYMAŃSKI
Kurator
2006-10-31
2010-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
HEIKE GUNDELWEIN
PREZES ZARZĄDU
2005-03-14
2005-12-06
KAZIMIERZ KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-12-06
2007-11-19
2005-03-14
2010-08-11
"ECO-FARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-14
2005-12-06
KALETNICZA, 4, WROCŁAW, 51-180, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie