KRS 0000232780
NIP6972156307
REGON30004666500000
NazwaVALVEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaVALVEPOL
Data rejestracji 21 kwi 2005 (19 lat temu) 21 kwi 2005
Data usunięcia 12 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGIONÓW, 28, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2753Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2754A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2754B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMAREK PODGRODZKI
Wspólnik
2005-04-21
2012-10-12
162 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 81.000,00 ZŁ
Wspólnik
2006-05-04
2012-10-12
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.000,00 ZŁ
07229689800000
WŁADYSŁAW PŁONKA
Prokurent
2006-05-04
2008-03-28
ODDZIELNA
RYSZARD WYDRA
Powiernik
2008-02-20
2012-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MAREK PODGRODZKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-21
2008-03-28
2005-04-21
2006-05-04
POLMETALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-04
2008-03-28
VALVEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-21
2006-05-04
BOLESŁAWA CHROBREGO, 13, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
2006-05-04
2006-06-07
ZWIERZYNIECKA, 80, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie