KRS 0000172329
REGON07100030600000
Nazwa"WĘGIERSKA GÓRKA" FABRYKA ARMATURY I ODLEWNIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa"WĘGIERSKA GÓRKA" FABRYKA ARMATURY I ODLEWNIA
Data rejestracji 01 paź 2003 (21 lat temu) 01 paź 2003
Data usunięcia 23 paź 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOŚCIUSZKI, 12/16, WĘGIERSKA GÓRKA, 34-350, WĘGIERSKA GÓRKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3149766,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3149766,00 PLN
Wartość nominalna akcji3,24 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji972150
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #72 INFORMATYKA #5551Z STOŁÓWKI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #8022A SZKOŁY ZASADNICZE #8022E POZOSTAŁE ŚREDNIE SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMIWŁODZIMIERZ WALASZEK
Prokurent
2003-10-01
2003-10-23
SAMOISTNA
JAN JURASZ
Prokurent
2003-10-01
2003-10-23
SAMOISTNA
SŁAWOMIR KISZEL
Członek Organu Nadzoru
2003-10-01
2003-10-23
KRYSTYNA GOTTMAN NAROŻNA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-01
2003-10-23
MAREK DZIDUSZKO
Członek Organu Nadzoru
2003-10-01
2003-10-23
ZBIGNIEW KRASOŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-01
2003-10-23
JÓZEF JELEŚNIAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-01
2003-10-23
JANUSZ GAŁKOWSKI
Powiernik
2003-10-01
2003-10-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WŁADYSŁAW PŁONKA
PREZES
2003-10-01
2003-10-23
WŁADYSŁAW GAWLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-01
2003-10-23
HENRYK DZIEDZIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-01
2003-10-23
2003-10-01
2003-10-23
SPÓŁKA AKCYJNA
2003-10-01
2003-10-23
"WĘGIERSKA GÓRKA" FABRYKA ARMATURY I ODLEWNIA SPÓŁKA AKCYJNA
2003-10-01
2003-10-23
KOŚCIUSZKI, 12/16, WĘGIERSKA GÓRKA, 34-350, WĘGIERSKA GÓRKA, POLSKA
2003-10-01
2003-10-23
2875B - PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA
2003-10-01
2003-10-23
2751Z - ODLEWNICTWO ŻELIWA
2003-10-01
2003-10-23
2862Z - PRODUKCJA NARZĘDZI
2003-10-01
2003-10-23
2040Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
2003-10-01
2003-10-23
5154Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2003-10-01
2003-10-23
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2003-10-01
2003-10-23
6330B - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY
2003-10-01
2003-10-23
4521E - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH
2003-10-01
2003-10-23
72 - INFORMATYKA
2003-10-01
2003-10-23
5551Z - STOŁÓWKI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie