KRS 0000232649
NIP7251899906
REGON10004225400000
NazwaFUNDACJA WSPIERANIA SENIORÓW ŚRODOWISK INTELIGENCKICH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWSPIERANIA SENIORÓW ŚRODOWISK INTELIGENCKICH
Data rejestracji 19 maj 2005 (19 lat temu) 19 maj 2005
Data usunięcia 30 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres CZERWONA, 3, ŁÓDŹ, 93-005, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #8531 PROWADZENIE NOCLEGOWNI DLA OSÓB BEZDOMNYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #9304 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERINGPrzedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Odpłatna działalność statutowa. (2)
#9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURYPrzedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Nieodpłatna działalność statutowa. (2)
#9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURYMICHAŁ MAŁACHOWSKI
Likwidator
2014-12-08
2015-10-30
ANDRZEJ PELC
Członek Organu Nadzoru
2005-05-19
2015-10-30
WOJCIECH MAREK GIERMAZIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-05-19
2015-10-30
JANINA BOŻENA TOMCZAK SMOLEŃ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-19
2015-10-30
MARIAN ROCH BROCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-19
2015-10-30
DOROTA MARIA DROŻDŻ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-19
2015-10-30
CZESŁAWA KOŁUDA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-19
2015-10-30
ANDRZEJ JAN KULIGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-19
2015-10-30
ANDRZEJ JANUSZ RITMANN
Członek Organu Nadzoru
2005-05-19
2015-10-30
WŁODZIMIERZ TADEUSZ SKORUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-19
2015-10-30
WIESŁAWA TORZECKA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-19
2015-10-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ROMAN ALEKSANDER WIESZCZEK
PREZES
2005-05-19
2014-12-08
JERZY MICHAŁ CIESIELSKI
WICEPREZES
2005-05-19
2014-12-08
GRZEGORZ WALENTY CIEŚLAK
SEKRETARZ
2005-05-19
2014-12-08
MAŁGORZATA JADWIGA KACZMARSKA BANASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-19
2014-12-08
GRZEGORZ JEGIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-19
2014-12-08
2005-05-19
2014-12-08
FUNDACJA WSPIERANIA SENIORÓW ŚRODOWISK INTELIGENCKICH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie