KRS 0000232101
REGON00046763700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W SZCZAWNIE KOŚCIELNYM Z SIEDZIBĄ W SUSERZU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH W SZCZAWNIE KOŚCIELNYM Z SIEDZIBĄ W SUSERZU
Data rejestracji 25 kwi 2005 (19 lat temu) 25 kwi 2005
Data usunięcia 19 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 55 A, SUSERZ, 09-550, SZCZAWIN KOŚCIELNY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #45 BUDOWNICTWO #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃEMIL STANISŁAW KOSMOWSKI
Likwidator
2010-05-26
2011-07-19
WŁADYSŁAW WĘGLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-25
2011-07-19
ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-25
2007-05-18
MAREK WYPYCH
Członek Organu Nadzoru
2005-04-25
2011-07-19
TEODOR MAŚLANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-25
2007-05-18
IGNACY OSMOLAK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-25
2007-05-18
STEFAN WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-25
2009-11-16
JAN BUDZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-16
2011-07-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
EMIL STANISŁAW KOSMOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-25
2010-05-26
GENOWEFA BOŻENA REDEŁKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-25
2010-05-26
JÓZEF IRENEUSZ WARABIEDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-25
2010-05-26
2005-04-25
2009-11-16
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
2009-11-16
2010-05-26
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM Z SIEDZIBĄ W SUSERZU
2005-04-25
2009-11-16
SPÓŁDZIELCZA, 4, SZCZAWIN KOŚCIELNY, 09-550, SZCZAWIN KOŚCIELNY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie