KRS 0000208191
NIP7750001355
REGON00038572100000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
Data rejestracji 22 cze 2004 (20 lat temu) 22 cze 2004
Data usunięcia 08 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SPÓŁDZIELCZA, 1, SZCZAWIN KOŚCIELNY, 09-550, SZCZAWIN KOŚCIELNY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email GSSZCZAWIN@INTERIA.PL
Dane podatkowe
NIP 7750001355
data rejestracji 31 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWANNA KICIAK
Likwidator
2018-07-05
2019-11-08
JOLANTA GABRIELA OSMOLAK
Likwidator
2018-07-05
2019-11-08
STEFAN SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2006-09-06
TADEUSZ BUDZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2006-09-06
JÓZEF LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2006-09-06
STANISŁAW MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2014-04-17
MAREK CICHOSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2019-11-08
ZENONA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2019-11-08
HENRYK KARBOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2006-09-06
STEFAN WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2018-07-25
JÓZEF CIECHOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2014-04-17
TEODOR MAŚLANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2006-09-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
SYLWESTER GÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-22
2017-11-07
TERESA PAWLAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-06-22
2017-06-13
ELŻBIETA ORZECHOWSKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA - CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-22
2017-06-13
WANDA JANINA WIWAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-13
2018-07-05
ANNA KICIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-13
2018-07-05
HENRYK SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-07
2018-07-05
2004-06-22
2018-07-05
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie