KRS 0000232072
NIP7962660111
REGON14006671400000
Nazwa"RADOMSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRADOMSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE
Data rejestracji 07 kwi 2005 (19 lat temu) 07 kwi 2005
Data usunięcia 20 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 11 LISTOPADA, 85, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 230000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW ADAMCZYK
Wspólnik
2005-04-07
2007-05-24
115 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115.000 ZŁ /STO PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY/.
WOJCIECH BOGDAN KUTYŁA
Wspólnik
2005-04-07
2007-05-24
115 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115.000 ZŁ /STO PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY/.
Wspólnik
2007-05-24
2009-02-24
115 UDZIAŁÓW PO 1000ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115.000 ZŁ (STO PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY)
01619464100000
IWONA PAPUGA
Wspólnik
2007-05-24
2009-05-22
85 UDZIAŁÓW PO 1000ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85000 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY)
BOGDAN SZLASSA
Wspólnik
2007-05-24
2009-05-22
145-145.000 ZŁ.
TADEUSZ JANUSZ MISZTAL
Wspólnik
2009-05-22
2022-07-20
230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 230000 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW PAPUGA
Prokurent
2007-05-24
2009-02-24
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-04-07
2007-05-24
WOJCIECH BOGDAN KUTYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-07
2007-05-24
MAREK CZESŁAW JĘDRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-07
2005-10-12
BOGDAN SZLASSA
PREZES ZRZĄDU
2007-05-24
2009-02-24
MIKOŁAJ ANDRZEJ OSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-24
2009-05-22
TADEUSZ JANUSZ MISZTAL
PREZES ZARZĄDU
2009-05-22
2015-06-16
2005-04-07
2022-07-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-07
2022-07-20
"RADOMSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-07
2022-07-20
11 LISTOPADA, 85, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2009-05-22
2022-07-20
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2009-05-22
2022-07-20
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2009-05-22
2022-07-20
4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2009-05-22
2022-07-20
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2009-05-22
2022-07-20
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2009-05-22
2022-07-20
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2009-05-22
2022-07-20
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2009-05-22
2022-07-20
9604Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
2009-05-22
2022-07-20
6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie