KRS 0000232005
NIP5480076370
REGON00044710300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "PRZYSZŁOŚĆ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "PRZYSZŁOŚĆ"
Data rejestracji 07 kwi 2005 (19 lat temu) 07 kwi 2005
Data usunięcia 02 mar 2011 02 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BIELSKA, 11, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYSTANISŁAW PIOTR CWAJNA
Likwidator
2010-09-15
2011-03-02
PAWEŁ MOLIN
Członek Organu Nadzoru
2005-04-07
2011-03-02
ALEKSANDER DUŁAWA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-07
2011-03-02
EDWARD CZAJA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-07
2011-03-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK / DOTYCZY SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH /. 2. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W UST.1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
ROMAN PLACHY
PREZES ZARZĄDU
2005-04-07
2010-09-15
JAN SZLAUER
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-04-07
2005-09-06
BRONISŁAW OLSZOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-07
2010-09-15
URSZULA ŁABĘDŹ
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2005-09-06
2010-09-15
2005-04-07
2010-09-15
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "PRZYSZŁOŚĆ"
2005-04-07
2006-02-28
ŚRUTARSKA, 36, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie