KRS 0000119250
REGON00082769100000
NazwaPRALNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "UNIPRAL" W BIELSKU-BIAŁEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRALNICZA PRACY "UNIPRAL" W BIELSKU-BIAŁEJ
Data rejestracji 20 cze 2002 (22 lata temu) 20 cze 2002
Data usunięcia 08 sie 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 11 LISTOPADA, 63, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#9301Z SERWIS WYPOŻYCZANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ ŁĄCZNIE Z WYPOŻYCZANIEM I PIELĘGNACJĄ INNYCH SYSTEMÓW TEKSTYLNYCH JAK BIELIZNY GŁADKIEJ, ROLEK RĘCZNIKOWYCH,WYCIERACZEK,ŚCIEREK I.T.P. #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIASTANISŁAW PIOTR CWAJNA
Likwidator
2003-06-09
2004-05-24
STANISŁAW PIOTR CWAJNA
Likwidator
2005-07-27
2006-08-08
ORGAN REPREZENTACJIDYREKTOR SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY
MAREK ANTONI DYCZEK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-20
2003-06-09
STANISŁAW PIOTR CWAJNA
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI
2004-05-24
2004-11-25
ZBIGNIEW URGACZ
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI
2004-11-25
2005-04-26
WIESŁAW PIOTR DURAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-26
2005-07-27
2002-06-20
2003-06-09
PRALNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "UNIPRAL"
2003-06-09
2004-05-24
PRALNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "UNIPRAL" W LIKWIDACJI
2004-05-24
2005-07-27
PRALNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "UNIPRAL" W BIELSKU-BIAŁEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie