KRS 0000231910
NIP2060000246
REGON24006568600000
NazwaTEC PLASTIQUES SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTEC PLASTIQUES SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaTEC PLASTIQUES SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji 05 kwi 2005 (19 lat temu) 05 kwi 2005
Data usunięcia 30 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres DOJAZDOWA, 9, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego ZONE INDUSTRIELLE CHEMIN DE LA GRENOUULLERE, MOUY, 60250, MOUY, FRANCJA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEWOJCIECH KOC
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-04-05
2006-04-24
ADAM CYRAN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-04-24
2007-04-20
ADAM CYRAN
Likwidator
2007-04-20
2008-09-30
ORGAN REPREZENTACJIRADA NADZORCZA
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ ZŁOŻONA PRZYNAJMNIEJ Z TRZECH CZŁONKÓW A NAJWIĘCEJ Z OSIEMNASTU, JEŚLI NIE MA ODSTĘPSTWA TYMCZASOWEGO W PRZYPADKU FUZJI, KIEDY MOŻE BYĆ ICH DWUDZIESTU CZTERECH. DYREKCJA NACZELNA SPÓŁKI JEST KIEROWANA, NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ALBO PRZEZ PREZESA RADY NADZORCZEJ, ALBO PRZEZ INNĄ OSOBĘ FIZYCZNĄ MIANOWANĄ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ, A NOSZĄCĄ TYTUŁ DYREKTOR NACZELNY DYREKTOR NACZELNY JEST WYPOSAŻONY W NAJSZERSZE PEŁNOMOCNICTWA, ABY DZIAŁAĆ WE WSZYSTKICH OKOLICZNOŚCIACH W IMIENIU SPÓŁKI. KORZYSTA ZE SWOICH UPRAWNIEŃ W RAMACH PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I Z ZASTRZEŻENIEM TEGO, CO PRAWO PRZYZNAJE WYRAŹNIE ZGROMADZENIOM AKCJONARIUSZY I RADZIE NADZORCZEJ. REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W KONTAKTACH Z JEDNOSTKAMI TRZECIMI. NA PROPOZYCJĘ DYREKTORA NACZELNEGO, RADA NADZORCZA MOŻE MIANOWAĆ JEDNĄ LUB KILKA OSÓB FIZYCZNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA POMOC DYREKTOROWI NACZELNEMU Z TYTUŁEM DYREKTOR NACZELNY DELEGOWANY, KTÓREMU OKREŚLA WYNAGRODZENIE. W POROZUMIENIU Z DYREKTOREM NACZELNYM, RADA NADZORCZA OKREŚLA WYNAGRODZENIE. W POROZUMIENIU Z DYREKTOREM NACZELNYM, RADA NADZORCZA OKREŚLA ZAKRES I OKRES TRWANIA PEŁNOMOCNICTW PRZYZNANYCH DYREKTOROM NACZELNYM DELEGOWANYM. DYSPONUJĄ ONI, WOBEC JEDNOSTEK TRZECICH, TYMI SAMYMI UPRAWNIENIAMI, CO DYREKTOR NACZELNY.
NICOLE HELENE VOLLEREAU
PREZES RADY NADZORCZEJ I DYREKTOR GENERALNY
2005-04-05
2008-09-30
JEAN PIERRE BILLOUX
DYREKTOR NACZELNY DELEGOWANY ADMINISTRACYJNY
2005-04-05
2008-09-30
2005-04-05
2007-04-20
TEC PLASTIQUES SPÓŁA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie