KRS 0000230188
REGON83023451100000
NazwaHUTA STALOWA WOLA - ZAKŁAD HUTNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaHUTA STALOWA WOLA - ZAKŁAD HUTNICZY
Data rejestracji 10 mar 2005 (20 lat temu) 10 mar 2005
Data usunięcia 10 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KWIATKOWSKIEGO, 1, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 117472600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2710Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA #2731 PRODUKCJA SZTAB, PRĘTÓW I PROFILI CIĄGNIONYCH NA ZIMNO #2732 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI #2734 PRODUKCJA DRUTÓW #2840 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓW #2851 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2940 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #5154 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2852 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2951 PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII #3110 PRODUKCJA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3330 PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWspólnik
2005-03-10
2005-11-10
968.528 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 96.852.800,00 ZŁ
83045820000000
JAN OSZUST
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2005-11-10
HANNA SZOPIŃSKA JUCHNO
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2005-11-10
JERZY ZDONEK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2005-11-10
ANNA BRZOZOWSKA
Powiernik
2005-03-10
2005-10-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK STĘPNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-03-10
2005-11-10
TADEUSZ KONEFAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-10
2005-11-10
2005-03-10
2005-11-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-10
2005-11-10
HUTA STALOWA WOLA - ZAKŁAD HUTNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2005-03-10
2005-11-10
KWIATKOWSKIEGO, 1, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
2005-03-10
2005-11-10
2710Z - PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA
2005-03-10
2005-11-10
2731 - CIĄGNIENIE NA ZIMNO
2005-03-10
2005-11-10
2732 - WALCOWANIE NA ZIMNO
2005-03-10
2005-11-10
2734 - CIĄGNIENIE DRUTÓW
2005-03-10
2005-11-10
2840 - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2005-03-10
2005-11-10
2851 - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2005-03-10
2005-11-10
2940 - PRODUKCJA NARZĘDZI MECHANICZNYCH
2005-03-10
2005-11-10
5154 - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO.
2005-03-10
2005-11-10
7310 - PROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH
2005-03-10
2005-11-10
7430 - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie