KRS 0000229315
NIP6482521283
REGON24000486800000
Nazwa"ZAFRAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAFRAN
Data rejestracji 01 mar 2005 (20 lat temu) 01 mar 2005
Data usunięcia 15 mar 2022 15 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, WROCŁAW, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURYKATARZYNA JAGŁA
Wspólnik
2005-03-01
2011-03-02
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 54.000,00ZŁ
IGOR JAKUB JAGŁA
Wspólnik
2005-03-01
2011-03-02
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00ZŁ
SANDRA CASTILLO AGRAMONTE
Wspólnik
2011-03-02
2022-03-15
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.
IGOR JAKUB JAGŁA
Prokurent
2005-03-01
2008-10-14
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JAK I RÓWNIEŻ SAMODZIELNIE PROKURENTE
WACŁAW WALASEK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-01
2008-10-14
IGOR JAKUB JAGŁA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-14
2011-03-02
SANDRA CASTILLO AGRAMONTE
PREZES ZARZĄDU
2011-03-02
2012-04-17
YAMILET LOPEZ HERRERA
PREZES ZARZĄDU
2012-04-17
2022-03-15
2005-03-01
2011-03-02
LIGONIA, 25, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA
2011-03-02
2013-02-26
WŁOŚCIAŃSKA, 19E, WROCŁAW, 51-514, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie