KRS 0000229146
NIP7742514264
REGON00473025000000
NazwaEMMET LODGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMMET LODGE
Data rejestracji 24 lut 2005 (20 lat temu) 24 lut 2005
Data usunięcia 12 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 245, WARSZAWA, 02-009, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMARZENA DANUTA KRÓLIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-24
2006-04-10
ANDRZEJ LEMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-24
2006-04-10
KRZYSZTOF DARIUSZ ZAJDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-24
2006-04-10
ZYGMUNT JAN RUDZIŃSKI
Wspólnik
2005-02-24
2006-04-10
228 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.400,00 ZŁ
Wspólnik
2005-02-24
2006-04-10
316 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.800,00 ZŁ
00126160700000
Wspólnik
2006-04-10
2008-06-27
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 PLN
00546237200000
KATARZYNA ANNA PRYJMA
Wspólnik
2008-06-27
2018-01-12
590 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.500,00 ZŁ
WOJCIECH JERZY SZERSZEŃ
Wspólnik
2008-06-27
2018-01-12
410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZYGMUNT JAN RUDZIŃSKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2005-02-24
2006-04-10
TOMASZ KONRAD PRYJMA
PREZES ZARZĄDU
2006-04-10
2008-06-27
KATARZYNA ANNA PRYJMA
PREZES ZARZĄDU
2008-06-27
2018-01-12
2005-02-24
2006-04-10
"PAS-KOSTRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-24
2006-04-10
ZGLENICKIEGO, 42 A, PŁOCK, 09-411, PŁOCK, POLSKA
2006-04-10
2008-06-27
PSZCZYŃSKA, 16, WARSZAWA, 03-690, WARSZAWA 24, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie