KRS 0000011920
NIP9291674770
REGON97791006200000
Nazwa"PAS ZIELONA GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPAS ZIELONA GÓRA
Data rejestracji 14 maj 2001 (23 lata temu) 14 maj 2001
Data usunięcia 13 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOTANICZNA, 71, ZIELONA GÓRA, 65-306, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9291674770
data rejestracji 25 maj 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASŁAWOMIR DOMINO
Beneficjent
SŁAWOMIR DOMINO
reprezentant
ANDRZEJ LEMAŃSKI
Wspólnik
2001-05-14
2003-08-08
25 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁOTYCH-ŁĄCZNIE 25000,00 ZŁOTYCH
PIOTR MACIEJ LEWANDOWSKI
Wspólnik
2001-05-14
2003-08-08
24 UDZIAŁY PO 1000,00 ZŁOTYCH-ŁĄCZNIE 24000,00 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR DOMINO
Wspólnik
2001-05-14
2021-05-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ.
EWA RUTKOWSKA
Likwidator
2020-11-23
2021-05-13
PIOTR MACIEJ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-14
2003-08-08
ANDRZEJ LEMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-14
2003-08-08
BARBARA DOMINO
Członek Organu Nadzoru
2001-05-14
2020-11-23
ALFRED BULCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2020-11-23
CZESŁAW DOROSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2020-11-23
SŁAWOMIR DOMINO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
SŁAWOMIR DOMINO
PREZES ZARZĄDU
2001-05-14
2020-11-23
2001-05-14
2020-11-23
"PAS ZIELONA GÓRA"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie