KRS 0000229111
NIP9241792556
REGON97811489300000
NazwaTREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTREND
Data rejestracji 23 lut 2005 (20 lat temu) 23 lut 2005
Data usunięcia 02 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KILIŃSKIEGO, 3, SZCZECIN, 71-414, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9241792556
data rejestracji 01 mar 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 cze 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNATORSTEN BORCHARDT
Prokurent
2005-02-23
2005-11-25
PROKURA ŁĄCZNA
BETINA KARLA HEGER
Prokurent
2007-02-19
2009-07-31
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF KNAP
Prokurent
2005-02-23
2009-07-31
PROKURA ŁĄCZNA
ATF VERMOEGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2005-02-23
2020-11-02
2625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 262500,00ZŁ
MARIUSZ JERZY WILK
Wspólnik
2005-02-23
2020-11-02
525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52500,00ZŁ
KRZYSZTOF KNAP
Wspólnik
2005-02-23
2020-11-02
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35000,00ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY JEST JEDEN PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANYCH JEST KILKU PREZESÓW, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH PREZESÓW ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z NICH WRAZ Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
ROLAND SCHIMEK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-23
2009-07-31
HANS ULRICH THONNEBEN
PREZES ZARZĄDU
2005-02-23
2006-10-23
ANTJE MEYER
PREZES ZARZĄDU
2009-07-31
2012-09-05
HOLGER KINCEL
PREZES ZARZĄDU
2012-09-05
2020-11-02
1963-08-13
2005-02-23
2010-01-13
KOLEJOWA, 15, SZPROTAWA, 67-300, SZPROTAWA, POLSKA
2010-01-13
2011-08-12
SWOJSKA, 2, SZCZECIN, 70-781, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie