KRS 0000125739
REGON81249230000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CENTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CENTEL
Data rejestracji 24 wrz 2002 (22 lata temu) 24 wrz 2002
Data usunięcia 22 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KILIŃSKIEGO, 3, SZCZECIN, 71-414, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 422000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHROBERT JAROSŁAW SZTANDERA
Wspólnik
2002-09-24
2011-12-22
211 (DWIEŚCIE JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 211.000 ZŁ (DWIEŚCIE JEDENAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF NIEŚCIORUK
Wspólnik
2002-09-24
2011-12-22
211 (DWIEŚCIE JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 211.000 ZŁ (DWIEŚCIE JEDENAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ROBERT JAROSŁAW SZTANDERA
Likwidator
2011-06-02
2011-12-22
KRZYSZTOF NIEŚCIORUK
Likwidator
2011-06-02
2011-12-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OBOWIĄZUJE REPREZENTACJA SAMOISTNA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
ROBERT JAROSŁAW SZTANDERA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-24
2002-10-10
ROBERT JAROSŁAW SZTANDERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-10
2011-06-02
KRZYSZTOF NIEŚCIORUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-24
2011-06-02
2002-09-24
2011-06-02
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CENTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-24
2003-06-11
TKACKA, 19-22, SZCZECIN, 70-556, SZCZECIN, POLSKA
2003-06-11
2010-04-29
TUWIMA, 21, SZCZECIN, 71-426, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie