KRS 0000227520
NIP9491924705
REGON15218587500000
NazwaTELEKOMUNIKACJA NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTELEKOMUNIKACJA NOVUM
Data rejestracji 31 sty 2005 (20 lat temu) 31 sty 2005
Data usunięcia 20 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RACŁAWICKA, 146, WARSZAWA, 02-117, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9491924705
data rejestracji 15 mar 2005
status Czynny
02124011121111001014571474
PEKAO VIII Oddział w Warszawie
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
30114010100000537510001017
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
41114010100000537510001013
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
68114010100000537510001012
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
73114010100000537510001019
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
74114010100000537510001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEWOJCIECH JÓZEF WAJDA
Beneficjent
RADOSŁAW FOTYGA
reprezentant
ANDRZEJ RYMUZA
Beneficjent
JACEK SŁAWOMIR ŁASKOWSKI
reprezentant
WITOLD KACPER PAZERA
Wspólnik
2005-01-31
2007-03-27
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
Wspólnik
2007-03-27
2007-05-22
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
01545539300000
ONTEC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2007-05-22
2010-12-20
520.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000.000,00 ZŁOTYCH
JANUSZ PIOTR KONIECZNY
Prokurent
2005-01-31
2008-03-28
SAMIOSTNA
WITOLD KACPER PAZERA
Prokurent
2007-03-29
2008-03-28
SAMOISTNA
MONIKA KATARZYNA JACKIEWICZ
Prokurent
2009-11-12
2010-12-20
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
RADOSŁAW FOTYGA
Prokurent
2010-03-31
2010-12-20
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
WOJCIECH JÓZEF WAJDA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
BRAK
ANDRZEJ RYMUZA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UMOCOWANY JEST SAMODZIELNIE JEGO CZŁONEK, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
WITOLD KACPER PAZERA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-31
2007-03-29
LECH MŁODAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-29
2009-06-24
MACIEJ MIKOŁAJCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-28
2009-06-24
JACEK SŁAWOMIR ŁASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-24
2010-12-20
ROBERT DULĘBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-11-12
2009-12-21
2005-01-31
2007-09-18
GST INTERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-18
2008-03-28
PT NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-31
2007-09-18
KUTRZEBY, 2/6, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie