KRS 0000226745
NIP5782879870
REGON28001845400000
Nazwa"RAYBORN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRAYBORN
Data rejestracji 28 sty 2005 (20 lat temu) 28 sty 2005
Data usunięcia 28 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROLNICZA, 16, GDYNIA, 81-615, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#45 BUDOWNICTWO #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIRYSZARD KOSIŃSKI
Wspólnik
2005-01-28
2006-08-31
100 UDZIAŁÓW PO 500,- ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁ.
IRENEUSZ JÓZEF SAATH
Wspólnik
2006-08-31
2007-08-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
BOGDAN ŻABIŃSKI
Wspólnik
2007-08-24
2019-01-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARZENA JANINA CIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2005-01-28
2005-10-28
TOMASZ WÓJCIKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-10-28
2006-08-31
IRENEUSZ JÓZEF SAATH
PREZES ZARZĄDU
2006-08-31
2007-08-24
BOGDAN ŻABIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-24
2014-09-02
2005-01-28
2006-08-31
BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA, 12, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2006-08-31
2007-08-24
STRZELNICA, 5, PELPLIN, 83-130, PELPLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie