KRS 0000195049
NIP5850208126
REGON19018899600000
NazwaCAFENOSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCAFENOSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 lut 2004 (21 lat temu) 24 lut 2004
Data usunięcia 26 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIERAKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 487400,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@CAFENOSTRA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA"COFIBO" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2004-02-24
2005-04-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ.
PIETRO BOZZO
Wspólnik
2004-02-24
2007-01-15
4.874 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 487.400 PLN
Wspólnik
2007-01-15
2017-04-05
4.864 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 486.400 ZŁ
77073597500000
RYSZARD KOSIŃSKI
Wspólnik
2017-04-05
2021-01-26
4.864 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 486.400,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SYLWIA SARBINOWSKA
PREZES
2004-02-24
2007-01-15
PIETRO BOZZO
WICEPREZES
2004-02-24
2007-01-15
MAREK WŁODZIMIERZ ŚMIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-15
2012-08-20
SYLWESTER JAKUB FIC
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-28
2017-01-12
MAREK WŁODZIMIERZ ŚMIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-22
2017-04-05
2004-02-24
2008-10-28
"COFIBEAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-24
2007-01-15
CHODOWIECKIEGO, 2 D, SOPOT, 81-818, SOPOT, POLSKA
2007-01-15
2014-06-20
MAZOWIECKA, 26, SOPOT, 81-862, SOPOT, POLSKA
2014-06-20
2017-01-12
---, ---, SOPOT, ---, ---, POLSKA
2017-01-12
2018-05-16
UL. JANA PAWŁA II, 2, SIERAKOWICE, 83-340, SIERAKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie