KRS 0000226498
Nazwa"METZAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMETZAB
Data rejestracji 14 sty 2005 (20 lat temu) 14 sty 2005
Data usunięcia 21 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HANDLOWA, 2, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMARZANNA MIECZYSŁAWA SOBCZYK
Wspólnik
2005-01-14
2006-11-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ.
STANISŁAW CICHOŃ
Wspólnik
2006-11-03
2006-12-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
ROMAN CHIROWSKI
Wspólnik
2006-12-19
2021-10-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSZELKIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI MOGĄ ZACIĄGAĆ: 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSPÓLNIE, 2. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, 3. PROKURENT SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
MARZANNA MIECZYSŁAWA SOBCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-01-14
2006-11-03
STANISŁAW CICHOŃ
PREZES ZARZĄDU
2006-11-03
2006-12-19
ROMAN CHIROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-12-19
2021-10-21
2005-01-14
2006-12-19
"WEGA UNISERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-14
2006-11-03
SKRAJNA, 26, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2006-11-03
2006-12-19
46, PRZEMYSŁAW, 66-435, KRZESZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie